Câmara de Orçamento
Publicado: 20/02/2019 - 00:00
Última modificação: 24/07/2023 - 17:09
A câmara de assessoramento e acompanhamento das ações administrativas e acadêmicas denominada Câmara de orçamento foi instituída como forma de gestão participativa e colaborativa da direção para:
- Assessorar no planejamento e na gestão junto aos órgãos superiores buscando novos recursos para o IQUFU;
- Garantir mecanismos de isonomia para o uso do orçamento do IQUFU quanto aos recursos aplicados;
- Assessorar a prestação de constas do IQUFU de modo transparente e com a finalidade de dar visibilidade à comunidade acadêmica da UFU e sociedade em geral;
- Executar, junto ao diretor, o Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) para buscar formas mais efetivas de compras;
- Realizar todas as etapas do processo compras do IQUFU, em consonância com o manual da Divisão de Compras e Licitações (DIRCL) da UFU, primando pela qualidade e pela economicidade do orçamento;
- Definir a necessidade de aquisição/contratação a partir dos pedidos dos solicitantes, pesquisar as possíveis soluções (alternativas) de mercado, realizar a precificação do item/serviço e preencher a Planilha Pesquisa de Preços; executar, junto ao Diretor, a triagem e compilação das solicitações; lançar as solicitações no Sistema de Gestão (SG).
Como principais avanços na gestão colaborativa de compras e controle de almoxarifado esta câmara conseguiu envolver todos os técnicos de laboratório no processo de compras de 2021 e também no Planejamento Geral de Compras 2022, capacitando-os para o processo de compras mais efetivas, ouvindo suas necessidades, bem como distribuindo tarefas de maneira mais eficiente.
Para as próximas etapas, pretende-se realizar inventário do almoxarifado do IQUFU e estabelecer um sistema de controle automatizado que permita o planejamento de compras mais eficientes.
Composição da Câmara de Orçamento do IQUFU
Integrante | Período | Portaria |
---|---|---|
Gustavo Von Poelhsitz (Presidente) |
23/09/2021 a 27/06/2023 28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
Bruno Henrique Sacoman Torquato da Silva |
28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
Diego Leoni Franco |
23/09/2021 a 27/06/2023 28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
João Marcos Madurro |
28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
Ricardo Francisco Brocenschi |
23/09/2021 a 27/06/2023 28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
Rodrigo Amorim Bezerra da Silva |
28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
Roberto Chang | 07/07/2023 a atual | PESSOAL UFU N° 3815/2023 |
Edmílson de Oliveira Rocha |
28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
José Eduardo Buiatte |
28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
José Henrique Faleiro |
23/09/2021 a 27/06/2023 28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
Rodrigo Hipólito Azevedo de Oliveira |
23/09/2021 a 27/06/2023 28/06/2023 a 06/07/2023 07/07/2023 a atual |
|
Ricardo Margonari da Silva | 07/07/2023 a atual | PESSOAL UFU N° 3815/2023 |